SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF SHEFFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities focus on the advancement of the Bahai Faith and belief in the essential oneness of the worlds revealed religions and on Bahai ideals of human brotherhood through various means including devotional meetings, childrens classes, youth activities, study sessions and interfaith involvement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darius Lee | Cadeirydd | 20 April 2017 |
|
|
||||
Dr Martha Shams | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Payvand Agahi | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Mehek Mitra | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Leila Fananapazir | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Ala Haddad | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
Stephen Agahi-Murphy | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
Ahmad El-kharouf | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
|
||||
Dr Anisa Haddad | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.47k | £4.67k | £4.67k | £5.63k | £11.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38k | £6.08k | £3.70k | £4.52k | £8.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mawrth 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Chwefror 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Chwefror 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 FEBRUARY 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 16 FEBRUARY 1998 CERTIFICATE UPON CHANGE OF NAME DATED 6 MARCH 1998
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE BAHA'I FAITH AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THAT FAITH. THE RELIEF OF POVERTY ( WHETHER BAHA'I OR NOT) AND GENERAL CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
SHEFFIELD AND THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF
BAHA'IS OF THE U.K.
27 RUTLAND GATE
LONDON
SW7 1PD
- Ffôn:
- 02075842566
- E-bost:
- bahaisofsheffield@gmail.com
- Gwefan:
-
sheffieldbahais.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window