Hanes ariannol THE CAMBRIDGE ARTS THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1069912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.32m | £4.87m | £1.79m | £6.28m | £5.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.84m | £4.62m | £1.80m | £4.16m | £5.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.50k | £1.29m | £934.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.75k | £114.90k | £315.73k | £2.26m | £129.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £236.52k | £265.60k | £0 | £0 | £251.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.98m | £4.48m | £140.21k | £3.09m | £5.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £903 | £1.44k | £294 | £37 | £2.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.50k | £1.33m | £934.67k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.00k | £0 | £0 | £0 | £20.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.75m | £4.50m | £1.74m | £4.08m | £5.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.29k | £113.80k | £57.63k | £80.02k | £115.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.00k | £11.30k | £66.05k | £45.48k | £35.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.