ymddiriedolwyr THE CAMBRIDGE ARTS THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1069912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN PHILIP MATHER | Cadeirydd | 28 March 2010 |
|
|
||||||
SIR RICHARD DEARLOVE KCMG OBE | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|||||||
RUPERT CHRISTIANSEN | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||||
LEE DEAN | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||||
SHAUN GRADY | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|||||||
DR KEITH CARNE | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|||||||
ANDREW THOMAS SWARBRICK | Ymddiriedolwr | 11 January 2011 |
|
|||||||
ADAM MARTIN GLINSMAN | Ymddiriedolwr | 11 January 2011 |
|
|
||||||
JEFFREY MICHAEL ILIFFE | Ymddiriedolwr | 13 March 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.