Hanes ariannol ROYAL WEST OF ENGLAND ACADEMY
Rhif yr elusen: 1070163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £845.44k | £1.19m | £1.55m | £3.05m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £828.16k | £995.09k | £744.16k | £553.03k | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £261.17k | £9.60k | £7.20k | £94.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £172.86k | £474.27k | £1.19m | £2.76m | £832.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £46.02k | £96.14k | £53.38k | £28.05k | £112.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £604.88k | £597.53k | £299.87k | £261.33k | £708.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £728.41k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.67k | £19.69k | £13.29k | £7.07k | £10.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £744.48k | £900.16k | £658.91k | £498.96k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.13k | £94.94k | £85.26k | £54.07k | £134.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.89k | £7.17k | £6.76k | £6.75k | £7.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £7.08k | £5.24k | £3.13k | £7.30k | |
|
Gwariant - Arall | £21.55k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.