Hanes ariannol BATH MIND
Rhif yr elusen: 1069403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £865.06k | £1.31m | £1.84m | £2.48m | £2.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £815.75k | £1.06m | £1.58m | £2.17m | £2.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £134.90k | £40.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £153.14k | £176.55k | £58.99k | £16.01k | £104.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £254.81k | £610.14k | £185.10k | £80.26k | £136.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £105.88k | £170.19k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £504.20k | £533.89k | £1.66m | £2.40m | £2.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £171 | £252 | £67 | £25 | £2.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.50k | £0 | £0 | £0 | £176 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £802.89k | £1.02m | £1.56m | £2.15m | £2.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.87k | £37.93k | £22.97k | £19.74k | £24.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.78k | £4.96k | £10.57k | £16.32k | £21.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.