Hanes ariannol THE MACCLESFIELD AND DISTRICT DISABILITY INFORMATION BUREAU

Rhif yr elusen: 1069163
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £60.80k £139.92k £203.27k £203.33k £239.17k
Cyfanswm gwariant £50.82k £116.92k £161.36k £170.78k £164.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A