Hanes ariannol THE ROGER & IRENE GRAHAM CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1070272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.76k £8.92k £11.36k £11.00k £49.11k
Cyfanswm gwariant £68.90k £44.07k £82.33k £86.08k £98.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A