Hanes ariannol PRIORS COURT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1070227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.57m | £20.80m | £21.67m | £20.52m | £20.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.38m | £19.74m | £21.03m | £20.24m | £20.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.68m | £19.67m | £21.14m | £20.24m | £19.64m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £72.28k | £76.45k | £62.00k | £37.47k | £32.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £253.41k | £456.29k | £376.44k | £115.09k | £279.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £119.82k | £108.59k | £18.15k | £20.26k | £2.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.20m | £20.24m | £21.27m | £20.39m | £19.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.97m | £19.37m | £20.69m | £19.94m | £19.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £408.36k | £370.23k | £335.49k | £298.97k | £343.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.72k | £20.79k | £19.47k | £22.15k | £24.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £105.59k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.