ymddiriedolwyr DURHAM COUNTY CARERS SUPPORT
Rhif yr elusen: 1069278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Potts | Cadeirydd | 28 October 2014 |
|
|
||||
Olanrewaju Ife Oluwatuyi | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Vasey | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Ian Briggs | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Ann Burnip | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Marilyn Normanton | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Marion Usher | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
AUDREY VASEY | Ymddiriedolwr | 09 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.