LIVING TEMPLES MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Advancement of the Christian Faith in the United Kingdom and oversees and relieve persons in poverty, illness and depression through biblical principles and inspirational music therapy resulting in productive living, good health and great Socio Economic Recovery. Regeneration of Inmates and rehabilitation of Ex convicts via Christian principles resulting in good citizenship and law abiding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Llundain
- Ghana
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- CALVARY REDEMPTIVE POWER CHRISTIAN CENTRE (Enw blaenorol)
- GREENFIELD FAITH FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALEB JACKSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Roslyn Gibson | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Charlotte Lamptey | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
ELDER EMMANUEL OPPONG OWUSU | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.92k | £3.52k | £1.62k | £9.01k | £11.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.95k | £877 | £1.58k | £4.86k | £13.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 10 FEBRUARY 1998 AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 21 AUGUST 1998, 12 MARCH 2001 AND 3 MAY 2006.
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH 2. THE RELIEF OF POVERTY 3. THE REHABILITATION AND REINTEGRATION OF EX-PRISONERS AND OFFENDERS AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL TRAINING AND OTHER FACILITIES CALCULATED TO INCREASE THE OPPORTUNITIES FOR PRISONERS TO PLAY A FULL AND USEFUL PART IN SOCIETY UPON THEIR RELEASE FROM DETENTION ACCORDING TO CHRISTIAN PRINCIPLES. 4. THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF ADVICE AND COUNSELLING ON ADOPTION AND FOSTERING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 1
Tropical Court
Kilburn Lane
LONDON
W10 4AD
- Ffôn:
- 07903136592
- E-bost:
- ltmengland@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window