Hanes ariannol BUTTERCUPS SANCTUARY FOR GOATS

Rhif yr elusen: 1099627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £457.33k £458.00k £439.70k £371.01k £465.59k
Cyfanswm gwariant £275.35k £294.25k £330.77k £339.70k £388.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £42.64k £10.67k N/A N/A