Ymddiriedolwyr BUTTERCUPS SANCTUARY FOR GOATS

Rhif yr elusen: 1099627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Jane Leeson Cadeirydd 31 May 2022
THE BRITISH OCCUPATIONAL HYGIENE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Trevor Rose Ymddiriedolwr 28 December 2024
THE MORTIMER SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Luan Kulla Ymddiriedolwr 28 December 2024
Dim ar gofnod
Sandra Honess Ymddiriedolwr 22 December 2024
Dim ar gofnod
Helen Davies Ymddiriedolwr 15 August 2024
Dim ar gofnod
Lisa Kilby Ymddiriedolwr 15 August 2024
Dim ar gofnod
Jennifer Waterman Ymddiriedolwr 31 May 2022
Dim ar gofnod
Malcolm Mewes Ymddiriedolwr 31 May 2022
Dim ar gofnod
AMY ASSINDER Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod