Hanes ariannol THE CROSSROADS ANTIGUA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1069522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.87k £60.26k £107.19k £95.41k £72.34k
Cyfanswm gwariant £1.69m £205.34k £264.86k £301.96k £448.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A