THE JORDAN BOND MEMORIAL FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holding Golf Events to raise money for the Charity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Swydd Gaerhirfryn
- Wirral
Llywodraethu
- 21 Ebrill 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1079049 CYSTIC FIBROSIS TRUST
- 03 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- 21 Ebrill 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | 20 Mehefin 2014 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | 26 Ebrill 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | 17 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 MARCH 1998
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS IN PARTICULAR BUT NOT OTHERWISE BY THE PROVISION OF HOLIDAYS FOR THE SUFFERERS AND THEIR FAMILIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window