UTTLESFORD COMMUNITY TRAVEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a community transport service in the district of Uttlesford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £190,756 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
29 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- UCT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN CAMPBELL SHAW | Cadeirydd |
|
|
|||||
Patricia Margaret Churchill | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Margaret Tokley | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Felicity M M Benson | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
MR STEVE BIDDLECOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £315.73k | £336.54k | £435.21k | £401.07k | £335.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.71k | £297.97k | £426.74k | £417.03k | £349.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £181.06k | £180.06k | £193.36k | £180.06k | £190.76k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 OCTOBER 1997, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 14 OCTOBER 1998, 25 OCTOBER 2005 AND 23 SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RELIEF TO THE INHABITANTS OF THE DISTRICT OF UTTLESFORD AND ITS ENVIRONS WHO HAVE NEED BECAUSE OF AGE, MENTAL OR PHYSICAL DISABILITY, POVERTY, PARTICULARLY THOSE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED, OR BY REASON OF INADEQUATE MEANS ARE UNABLE TO TRANSPORT THEMSELVES AND IN PARTICULAR BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING:- (A) TO PROVIDE AND MAINTAIN A NON-PROFIT COMMUNITY TRANSPORT SERVICE, COMPLEMENTARY TO EXISTING PUBLIC TRANSPORT SERVICES, WHICH SHALL BE OPEN TO ALL MOBILITY IMPAIRED RESIDENTS OF THE DISTRICT, AND (B) TO ASSIST THE CHARITABLE WORK OF ORGANISATIONS AND BODIES ENGAGED IN PROMOTING THE RELIEF OF SUCH PERSONS THROUGH THE PROVISION OF APPROPRIATE SERVICES.
Maes buddion
DISTRICT OF UTTLESFORD AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UTTLESFORD COMMUNITY TRAVEL
UNIT 1
FLITCH INDUSTRIAL ESTATE
CHELMSFORD ROAD
DUNMOW
CM6 1XJ
- Ffôn:
- 01371875787
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window