Hanes ariannol NATIONAL ASSOCIATION FOR PEOPLE ABUSED IN CHILDHOOD
Rhif yr elusen: 1069802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £581.02k | £618.29k | £621.33k | £994.54k | £978.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £546.04k | £660.27k | £617.36k | £695.17k | £684.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £355.67k | £344.76k | £381.02k | £444.83k | £472.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £553.06k | £553.74k | £550.23k | £909.39k | £969.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £71.06k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.67k | £64.23k | £0 | £85.13k | £8.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £286 | £326 | £38 | £21 | £90 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £59.85k | £21.00k | £7.25k | £363.68k | £421.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.15k | £621.14k | £573.61k | £652.09k | £638.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.89k | £39.13k | £43.75k | £43.07k | £45.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.20k | £28.92k | £22.62k | £19.98k | £35.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.