Hanes ariannol SALISBURY AMATEUR BOXING CLUB

Rhif yr elusen: 1070397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.10k £35.52k £28.57k £17.12k £14.00k
Cyfanswm gwariant £19.70k £9.00k £20.79k £24.73k £25.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £8.00k £1.90k N/A