Hanes ariannol SKILLS FOR PEOPLE

Rhif yr elusen: 1069993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £832.01k £690.22k £1.05m £1.06m £1.36m
Cyfanswm gwariant £738.47k £668.69k £756.10k £1.17m £1.33m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £196.07k £428.28k £518.79k £877.16k £1.12m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £48.59k £55.35k £133.26k £105.73k £5.25k
Incwm o roddion a chymynroddion £239.29k £219.96k £448.12k £150.50k £36.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £76.69k £41.99k £48.92k £71.75k £50.32k
Incwm - Weithgareddau elusennol £515.30k £428.28k £539.13k £834.12k £1.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £740 £0 £296 £1.92k £0
Incwm - Arall £0 £0 £15.04k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £10.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £738.47k £668.69k £756.10k £1.17m £1.33m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £22.85k £17.99k £12.17k £18.04k £9.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0