Hanes ariannol ASHDON VILLAGE MUSEUM

Rhif yr elusen: 1070499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/07/2020 09/07/2021 09/07/2022 09/07/2023 09/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.18k £12.72k £14.58k £12.91k £24.98k
Cyfanswm gwariant £10.66k £6.25k £10.31k £19.67k £8.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.67k N/A N/A