Hanes ariannol TAKE OFF
Rhif yr elusen: 1069836
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.38k | £254.91k | £297.59k | £242.24k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.46k | £222.82k | £233.06k | £267.77k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.47k | N/A | £40.69k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.72k | £18.59k | £42.14k | £40.69k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.