SALUSBURY WORLD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Accredited advice and advocacy for refugee & asylum-seeking adults, social and community support, education, cultural activities & training for refugee adults, mentoring for young people, volunteering, holiday activities for children & young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £78,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 18 Awst 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Self | Cadeirydd | 11 January 2017 |
|
|
||||
Nasrat Sayyad | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Amin Sohrabi | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Phillip Weitzman | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Charlotte Lavender | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Alice Piller Roner | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Yasmin Ali | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Maria Clara Jeria | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Giles Deards | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|
||||
DAVID KAYE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.99k | £319.08k | £298.84k | £316.93k | £255.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £367.42k | £277.58k | £325.78k | £382.05k | £312.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.10k | £46.74k | £78.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE ON 13TH JULY 1998
Gwrthrychau elusennol
1) ADVANCE EDUCATION 2) RELIEVE POVERTY 3) DISTRESS AND SUFFERING 3) PRESERVE AND PROTECT PHYSICAL, EMOTIONAL OR MENTAL HEALTH BY APPROPRIATE CHARITABLE - EDUCATIONAL, REHABILITATIVE, FINANCIAL AND OTHER ASSISTANCE. IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) AMONGST CHILDREN AND THEIR FAMILIES WHO HAVE COME TO THE UNITED KINGDOM FROM OTHER COUNTRIES AND WHO ARE VICTIMS OF BREACHES OF HUMAN RIGHTS, WAR OR CIVIL DISTURBANCE, PUBLIC CALAMITY (INCLUDING FAMINE, EARTHQUAKE OR PESTILENCE) THE IMMEDIATE OR CONTINUING EFFECTS OF LACK OF NATURAL OR OTHER RESOURCES OR ANY OTHER CAUSE OF POVERTY, DISTRESS OR SUFFERING.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SALUSBURY WORLD
103 SALUSBURY ROAD
LONDON
NW6 6RG
- Ffôn:
- 07745 234191
- E-bost:
- mail@salusburyworld.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window