BERKHAMSTED PATIENTS MEDICAL FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preserving and protecting the physical and mental well-being of patients in Berkhamsted and district, in particular by the provision of medical equipment and services which would not otherwise be provided in a timely manner by the local health authority.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 26 Mai 1998: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.95k | £4.00k | £1.79k | £3.58k | £2.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.62k | £3.99k | £3.87k | £15.87k | £3.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 21 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 01 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 16TH FEBRUARY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL WELL-BEING OF PATIENT SIN BERKHAMSTED AND DISTRICT, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT AND SERVICES WHICH WOULD NOT OTHERWISE BE PROVIDED IN A TIMELY MANNER BY THE LOCAL HEALTH AUTHORITY.
Maes buddion
BERKHAMSTED AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window