Hanes ariannol KENSINGTON SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1069620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £74.32k £54.59k £15.34k £81.97k £107.50k
Cyfanswm gwariant £72.01k £53.76k £14.08k £69.98k £93.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A