Ymddiriedolwyr KENSINGTON SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1069620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID BAXENDALE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Judith Robertson Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Claire Dovey Ymddiriedolwr 30 November 2023
Dim ar gofnod
Graham Elliott Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Jeremy Lambert Ymddiriedolwr 12 August 2021
Dim ar gofnod
Jonathan Boswell Ymddiriedolwr 18 October 2018
Dim ar gofnod