Hanes ariannol COMMUNITY HELP AND NEIGHBOURLY CARE FOR EVERYONE

Rhif yr elusen: 1071418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.46k £123.00k £86.43k £110.80k £135.09k
Cyfanswm gwariant £71.86k £92.26k £85.23k £105.76k £121.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £17.50k £17.18k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £22.84k N/A N/A £36.98k £18.97k