Hanes ariannol TEEN CHALLENGE LONDON
Rhif yr elusen: 1069777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £563.64k | £619.50k | £683.38k | £736.86k | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £671.35k | £565.69k | £482.30k | £589.84k | £717.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.65k | £24.53k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £332.25k | £336.31k | £375.19k | £410.27k | £934.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £191.93k | £227.39k | £259.50k | £263.46k | £301.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.46k | £55.80k | £48.68k | £63.13k | £75.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £40.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £668.85k | £563.13k | £479.73k | £587.34k | £714.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.50k | £2.56k | £2.56k | £2.50k | £2.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.95k | £14.33k | £16.41k | £41.40k | £54.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £36.83k | £26.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.