Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE WHITEPOST HEALTH CARE CENTRE
Rhif yr elusen: 1070821
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40 | £2 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £40 | £0 | £1.50k | £1.50k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.