ymddiriedolwyr THE VITILIGO SOCIETY
Rhif yr elusen: 1069607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninveh Rita Michaels | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Robert Symonds | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Dale Jon Biermann | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Alexandre Schneider | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Davidson | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Denise Oduntan | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
John Dunster | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Natalie Ambersley | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.