Hanes ariannol KENDAL AND SOUTH LAKES CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING ONE VOICE
Rhif yr elusen: 1072862
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.68k | £14.15k | £12.97k | £8.30k | £14.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.57k | £16.18k | £15.20k | £13.31k | £14.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £3.00k | £1.50k | N/A | £1.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.