ymddiriedolwyr FRIENDS OF HARTING CHURCH
Rhif yr elusen: 1070242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL EDWARD HODGSON | Cadeirydd | 03 July 2012 |
|
|||||
Andrew Christie | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Clare Twiss | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Hames Klima | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Alex Temple | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Katie Holmes | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Etta Ferrier | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Peter Wolsey Harris | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Sarah Anne Wilcox | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||
FIONA KEOGHANE | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.