EUROPEAN ASSOCIATION FOR DANCE HISTORY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the education of the general public in the history of dance and the development of research in the history of dance. The promotion of exchanges between research workers in the history of dance in a European context. The organisation of conferences and other activities on research projects. The publication of an annual journal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Awstria
- Denmarc
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Portiwgal
- Sbaen
- Sweden
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- E A D H (Enw gwaith)
- EUROPEAN ASSOCIATION OF DANCE HISTORIANS (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarah McCleave | Ymddiriedolwr | 11 January 2025 |
|
|
||||
Geoff Whitlock | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|
||||
Jenny Elizabeth Castello | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|
||||
Dr Ricardo Barros | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||
Dr CAROL MARTIN | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||
Dr MADELEINE INGLEHEARN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHEILA DICKIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.35k | £8.84k | £5.07k | £4.54k | £4.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £657 | £6.50k | £3.42k | £2.79k | £1.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 31 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH OCTOBER 1998 as amended on 28 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE HISTORY OF DANCE AND THE DEVELOPMENT OF RESEARCH IN THE HISTORY OF DANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Whites Hill Cottages
Whites Hill
Sulhamstead
READING
RG7 4EL
- Ffôn:
- 07591991714
- E-bost:
- eadhdance@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window