THE HAMER CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes. Trustees do not accept any unsolicited applications
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 May 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- HAMER CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/05/2020 | 11/05/2021 | 11/05/2022 | 11/05/2023 | 11/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.35k | £8.06k | £10.39k | £11.66k | £15.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.50k | £17.83k | £4.75k | £17.52k | £49.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2021 | 08 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11 MAY 1998
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES WITHIN THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ludlow Trust Co Ltd
Tower Wharf
Cheese Lane
BRISTOL
BS2 0JJ
- Ffôn:
- 01173138200
- E-bost:
- charitabletrusts@ludlowtrust.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window