ymddiriedolwyr CHAGFORD EDUCATION AND LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1070244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Christopher Charles Southgate | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Dr Sadie Penfold | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Martin Fisher | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
NIALL SINCLAIR MACLEOD | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
JOHN EDWARD SHERLOCK | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Deborah Susan Melanie Andrews | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
TERRY BLEAKMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.