CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Objects are to advance education and further knowledge of science and technology for the benefit of the public in the UK and worldwide. The charity's principle activity, as stated in the Memorandum of Association and internal Terms of Reference, is promoting science in schools and the community by the provision of lectures, workshops, interactive dramas and the Top Class competition.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 01 Medi 1998: Cofrestrwyd
- CAST EDUCATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Ashworth | Cadeirydd | 09 December 2019 |
|
|||||
John Perrem | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Dr Bethany Nichols | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Anthony William Blake | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.92k | £10.50k | £105 | £17.56k | £9.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.84k | £6.03k | £12.03k | £6.41k | £7.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION CONVERSION 17 FEB 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TO FURTHER KNOWLEDGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE. THIS MAY, WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, INCLUDE THE UNDERTAKING AND SUPPORT OF RESEARCH INTO SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION AND THE DISSEMINATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT GENERALLY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 BLAKENEY CLOSE
NORWICH
NR4 7QP
- Ffôn:
- 07709968590
- E-bost:
- mailthepiercy@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window