LEYTON ORIENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work with disadvantaged young people offering them the opportunity to fulfill their potential by offering them a range of sporting, educational and cultural programmes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£1,343,233
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.31m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £34.44k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,282,411
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.28m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £70,000 o 4 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.28m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £60.82k |
Pobl

56 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Medi 1998: Cofrestrwyd
- LEYTON ORIENT COMMUNITY SPORTS PROGRAMME (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Tobias | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Mark Devlin | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Vincent Wood | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Dave Victor | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
James Innes | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Zabin Mirza | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Bhumika Mistry | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Uzma Rasool | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Kelly Kaye | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Collette Curry | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Deborah Griggs | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
||||
Richard Sweden | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £876.74k | £1.05m | £1.14m | £1.26m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £777.30k | £889.45k | £1.04m | £1.16m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | £90.00k | £100.00k | £70.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £93.12k | N/A | £45.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.96k | £6.66k | £6.61k | £2.42k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £860.13k | £1.03m | £1.13m | £1.24m | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.64k | £3.93k | £5.06k | £18.48k | £34.44k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £777.30k | £889.45k | £1.04m | £1.16m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £16.45k | £34.94k | £26.83k | £18.93k | £86.97k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £726.26k | £912.64k | £1.04m | £1.14m | £1.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £111.50k | £160.34k | £179.94k | £171.35k | £358.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/09/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/09/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/05/2014 as amended on 22 Jul 2020 as amended on 28 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GREATER LONDON AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF THOSE INHABITANTS WHO ARE ELDERLY, DISABLED, UNEMPLOYED, GIRLS, WOMEN OR WHO ARE FROM MINORITY ETHNIC GROUPS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR SPORT, RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE SAID INHABITANTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRISBANE ROAD
London
E10 5NF
- Ffôn:
- 02085565973
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window