Hanes ariannol R.A.F. WITTERING PLAYSCHOOL
Rhif yr elusen: 1070521
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £255.88k | £246.87k | £268.12k | £303.02k | £376.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.65k | £268.88k | £233.68k | £324.31k | £326.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.