Hanes ariannol PAPYRUS PREVENTION OF YOUNG SUICIDE
Rhif yr elusen: 1070896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84m | £3.17m | £2.83m | £4.37m | £4.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83m | £2.76m | £2.73m | £3.76m | £4.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £82.78k | £43.98k | £35.18k | £224.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £400.34k | £655.03k | £1.27m | £1.39m | £2.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.67m | £1.78m | £942.34k | £1.58m | £1.52m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £758.93k | £730.37k | £614.92k | £1.05m | £950.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.24k | £4.01k | £8.11k | £10.94k | £31.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £344.06k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £14.84k | £14.10k | £110.69k | £60.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.72m | £2.62m | £2.55m | £3.43m | £4.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.12k | £141.96k | £183.65k | £327.59k | £326.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.30k | £45.00k | £33.70k | £18.52k | £34.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.