FULCRUM CHALLENGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ÔÇ£IT IS WITH GREAT REGRET THAT FOLLOWING THE WITHDRAWAL OF OUR OUR MAJOR SPONSORS AND THE SUBSEQUENT STRATEGIC REVIEW, THE COUNCIL OF TRUSTEES HAS RELUCTANTLY DECIDED TO WIND UP THE CHARITY. THE TIMING OF CLOSURE HAS BEEN SET FOR NOVEMBER 2009 TO ENSURE THAT THE CHARITY WILL BE CLOSED WITH DIGNITY HAVING DISPOSED OF ALL OF ITS ASSETS AND SETTLED ALL OF ITS LIABILITIES.ÔÇØ
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2009
Cyfanswm incwm:
£543,643
Roddion a chymynroddion | £534.73k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £8.91k |
Cyfanswm gwariant:
£594,680
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £577.33k | |
Arall | £11.52k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £17.35k | |
Gwariant elusennol | £577.33k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- 19 Mehefin 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- FULCRUM (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2005 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.41k | £463.31k | £664.21k | £1.36m | £543.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.73k | £402.18k | £585.04k | £1.15m | £594.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £657.65k | £11.50k | £534.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £1.32m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £21.23k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £6.56k | £11.30k | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £8.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £580.95k | £1.14m | £577.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.09k | £12.53k | £5.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £11.52k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2005 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £311.74k | £487.71k | £148.32k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £84.65k | £50.25k | £12.99k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | 20 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | 12 Mai 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2ND OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF STUDENTS OF VARIOUS SOCIAL AND ETHNIC BACKGROUNDS STUDYING FOR ADVANCED LEVEL, SCOTTISH HIGHERS AND GENERAL NATIONAL VOCATIONAL QUALIFICATION EXAMINATIONS, OR PARTICIPATING IN APPRENTICESHIP SCHEMES IN THE SUBJECT OF LEADERSHIP THROUGH A VARIED PROGRAMME OF ACTIVITIES WHICH MAY INCLUDE MANAGERIAL ATTACHMENTS, LEADERSHIP CONFERENCES, ENVIRONMENTAL PROJECTS, OVERSEAS CULTURAL PROGRAMMES, PROJECT WORK AND OTHER ACTIVITIES DESIGNED TO ENHANCE THE CHARACTERS AND CAPABILITIES OF THE STUDENT PARTICIPANTS AND TO ASSIST THEM IN GROWING TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window