Ymddiriedolwyr BERNHARD BARON CARE HOME
Rhif yr elusen: 1070891
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER ALAN APPLETON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alan David West | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Jon Stock | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Walton | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
Sheila Alice Rosalind Coles | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
JOHN WARING THURLEY | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
Kathy Gibbs | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|
||||
JEAN ELIZABETH STOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Trish Sear | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE HALLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.