HOME-START EAST NORTHANTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home-Start offers free support, friendship and practical help to families with at least one child under five who are experiencing difficult times. Families are visited regularly in their own homes by carefully selected, trained and supported volunteers who have all had experience of parenting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1154210 Encompass
- 05 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
- 14 Gorffennaf 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.14k | £48.46k | £58.59k | £56.11k | £42.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.53k | £63.37k | £57.78k | £57.91k | £51.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 05 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 05 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 11 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 19 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 05 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 27 Tachwedd 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH JANUARY 1998
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN (B) TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN (C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENT OF CHILDREN (D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF EAST NORTHANTS AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
EAST NORTHANTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window