Hanes ariannol BE YOUR BEST FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1077291
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £827.52k | £838.63k | £815.24k | £882.53k | £870.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £818.29k | £827.61k | £852.54k | £865.23k | £887.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £203.70k | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £9.61k | £21.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.61k | £44.79k | £12.10k | £49.88k | £34.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £813.91k | £792.19k | £803.14k | £822.28k | £814.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.66k | £0 | £760 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £796.98k | £807.43k | £837.71k | £865.23k | £887.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.31k | £20.18k | £14.84k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.