CHELMSFORD WOMEN'S AID
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting women and children experiencing domestic violence through the provision of refuge accommodation and outreach services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £73,055 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- 27 Ebrill 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £457.27k | £438.24k | £285.96k | £175.00k | £92.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £418.38k | £366.48k | £555.86k | £176.70k | £93.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £73.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 04 Chwefror 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | 29 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | 03 Chwefror 2016 | 188 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | 06 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 03 Mehefin 2015 | 488 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 02 Ionawr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25TH JUNE 1998
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE DISTRESS AND SUFFERING AMONG WOMEN WHO HAVE BEEN MALTREATED BY THEIR HUSBANDS OR BY MEN OR WOMEN WITH WHOM THEY ARE OR HAVE BEEN LIVING, AND AMONG THE CHILDREN OF SUCH WOMEN.
Maes buddion
CHELMSFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window