Hanes ariannol WAR CHILD
Rhif yr elusen: 1071659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.02m | £17.49m | £16.68m | £14.80m | £19.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.69m | £16.27m | £17.70m | £14.52m | £16.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £495.00k | £156.00k | £715.00k | £199.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.23m | £3.19m | £2.58m | £6.12m | £4.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.17m | £4.18m | £0 | £1.79m | £152.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.62m | £10.13m | £14.06m | £6.85m | £9.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.66k | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £44.00k | £38.00k | £5.00m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £111.00k | £50.63k | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.10m | £14.24m | £15.81m | £11.95m | £14.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.59m | £2.03m | £1.89m | £2.58m | £2.92m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.27k | £89.00k | £71.00k | £99.00k | £135.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.20m | £848.00k | £207.00k | £949.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £9 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.