Hanes ariannol LEWES COMMUNITY CAFE : THE NUTTY WIZARD

Rhif yr elusen: 1072115
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016 31/05/2017
Cyfanswm Incwm Gros £7.82k £7.82k £8.84k £5.44k £6.93k
Cyfanswm gwariant £7.29k £7.29k £6.26k £5.90k £5.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A