ART ASIA TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to communicate the rich and exciting experience of South Asian Arts to the widest possible audience. Our work aspires to be entertaining, surprising and to celebrate our belief that the Arts of South Asia are universal in their appeal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £229,631 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bournemouth
- Dinas Portsmouth
- Dinas Southampton
- Dorset
- Hampshire
- Wiltshire
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 11 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
- ART ASIA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Swarna Prasad | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Latha Davda | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|||||
Shishir Yadav | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
Shelagh Lee | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
Anupama Kunjur | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Subhash Chander Verma | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
MEENA VASHISHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARZOO IQBAL MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.75k | £203.93k | £152.84k | £165.90k | £250.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.55k | £69.28k | £152.08k | £231.83k | £220.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £34.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £129.56k | £168.92k | £131.32k | £137.19k | £229.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/09/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/04/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/05/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/09/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/2011 as amended on 26 Sep 2022 as amended on 26 Sep 2022 as amended on 23 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE CULTIVATION AND IMPROVEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN DRAMA, MIME, OPERA, SINGING, MUSIC, DANCE, PAINTING AND SCULPTURE, CINEMA, LITERATURE, OTHER ARTS AND FOR THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PUBLIC AT LARGE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUITE 3
FAIRWAYS HOUSE
MOUNT PLEASANT ROAD
SOUTHAMPTON
SO14 0QB
- Ffôn:
- 02380226212
- E-bost:
- admin@artasia.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window