Hanes ariannol DESTINY CHRISTIAN MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1070364
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.79k | £27.06k | £18.90k | £21.42k | £15.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.39k | £17.77k | £22.46k | £22.47k | £16.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.