Hanes ariannol LODGE HILL TRUST

Rhif yr elusen: 1071041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.17m £509.03k £641.67k £712.29k £1.41m
Cyfanswm gwariant £752.15k £600.09k £628.48k £754.58k £801.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £25.00k £60.29k £69.59k £59.96k £61.70k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £52.71k £4.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £580.60k £258.16k £219.27k £43.98k £20.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £27.81k
Incwm - Weithgareddau elusennol £555.79k £218.81k £395.63k £639.80k £583.73k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.27k £1.69k £1.39k £2.83k £8.18k
Incwm - Arall £29.28k £30.38k £25.37k £25.68k £767.49k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £752.15k £600.09k £628.48k £754.58k £801.71k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.29k £8.10k £7.62k £6.34k £14.06k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0