ymddiriedolwyr EPSOM AND EWELL ISLAMIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1085706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED ABDUL MANNAN | Cadeirydd | 08 July 2013 |
|
|
||||
Jamal Choudhury | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Javeed Joosub | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Naimur Rahman | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Abe Baurhoo | Ymddiriedolwr | 30 August 2015 |
|
|
||||
MOHAMMED SHAMIM UDDIN | Ymddiriedolwr | 05 May 2013 |
|
|
||||
ATAUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 05 May 2013 |
|
|
||||
SALIM CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 05 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.