ymddiriedolwyr ENFIELD UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1070139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dee Patterson | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Erica Zimmermann | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Joan Williams | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Ann Geddes | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Jean Poyser | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
John Glassberg | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Susan Ann Sloggett | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Gaye Diane Illsley | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Gillian Mary Fletcher | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
GAYNOR GREEN | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MARK TRURAN | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.