JACOB'S WELL (DERBY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restore is the name under which the Charity's principally project operates, providing outreach and drop in services for vulnerable women. The project offers opportunity for change and support for those women who are at a point of desiring change. We work closely with partners to support those considered most vulnerable.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 21 Medi 1998: Cofrestrwyd
- JACOB'S WELL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON JOHN SHAW | Cadeirydd | 17 June 2019 |
|
|||||
Rev Alasdair Stuart Kay | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Rev SIMON JOHN CARTWRIGHT | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
||||
DAVID GWYN GARDNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.69k | £20.49k | £40.68k | £22.02k | £14.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.76k | £16.80k | £24.11k | £26.42k | £24.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | £16.10k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 APRIL 1998
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH (B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY AND TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE GOOD HEALTH (C) TO PROVIDE ADVICE, COUNSEL, ASSISTANCE AND SUPPORT TO PERSONS WHO ARE SUFFERING FROM ANY MENTAL, PSYCHOLOGICAL, OR EMOTIONAL ILLNESS OR DISTRESS (D) TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF HELP AND ADVICE TO PERSONS IN NEED IN RELATION TO WELFARE BENEFITS, DEBT AND PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT, ACCOMMODATION AND HOMELESSNESS AND SIMILAR MATTERS (E) TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
CITY OF DERBY AND SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Thomas Church
149 Pear Tree Road
Derby
DE23 8NQ
- Ffôn:
- 07716017084
- E-bost:
- finance@restorederby.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window